Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MARZANO Antonio
Laurea in giurisprudenza; docente universitario politica economica e finanziaria
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XX (CAMPANIA 2)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 26 maggio 2001
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 28 settembre 2005Uffici parlamentari:
- PRESIDENTE della VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 4 maggio 2005 al 21 settembre 2005
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 20 giugno 2001 al 23 aprile 2005
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 23 aprile 2005 al 28 settembre 2005
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: MINISTRO DELLE ATTIVITĀ PRODUTTIVE dal 10 giugno 2001 al 23 aprile 2005
Cessato dal mandato parlamentare il 28 settembre 2005
(sostituito dal deputato MAROTTA Antonio)