Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
COLLETTI Lucio
Laurea in lettere e filosofia; docente universitario filosofia teoretica
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione VIII (VENETO 2)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 27 maggio 2001
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 3 novembre 2001Componente degli organi parlamentari:
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 20 giugno 2001 al 3 novembre 2001
Deceduto
il 3 novembre 2001