Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MARRAS Giovanni
Maturita' scientifica; commerciante
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXVI (SARDEGNA)
Collegio: 8 - Oristano
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 19 maggio 2001
Elezione convalidata il 19 aprile 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- SEGRETARIO della V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- SEGRETARIO della V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 dal 12 febbraio 2002 al 9 ottobre 2003
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006