Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
BRUNO Donato
Laurea in giurisprudenza; avvocato patrocinante in Cassazione
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Collegio: 31 - Monopoli
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 20 giugno 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- PRESIDENTE della I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- PRESIDENTE della I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- PRESIDENTE della I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- GIUNTA PER IL REGOLAMENTO dal 3 aprile 2003 al 27 aprile 2006
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
- COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA dal 2 ottobre 2002 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006