Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
ROSSIELLO Giuseppe
Laurea in lettere classiche; docente scuola media superiore
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Collegio: 26 - Bitonto
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 20 giugno 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 19 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006