Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
SCAJOLA Claudio
Laurea in giurisprudenza; funzionario pubblico
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione X (LIGURIA)
Collegio: 2 - Imperia
Lista collegata: FORZA ITALIA
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: MINISTRO DELL'INTERNO dal 10 giugno 2001 al 3 luglio 2002
- II Governo Berlusconi: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO dal 31 luglio 2003 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006