Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
BERRUTI Massimo Maria
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione IV (LOMBARDIA 2)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 26 maggio 2001
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 20 giugno 2001 al 25 novembre 2002
- COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SULL'ISTITUTO DI EMISSIONE E SULLA CIRCOLAZIONE DEI BIGLIETTI DI BANCA dal 19 settembre 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006