Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
SANTORI Angelo
Diploma di istituto tecnico per geometri; funzionario di azienda privata
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XV (LAZIO 1)
Collegio: 29 - Colleferro
Lista collegata: FORZA ITALIA
Proclamato il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 29 maggio 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- VICEPRESIDENTE della XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- VICEPRESIDENTE della XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dall'8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA dal 25 settembre 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006