Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
LANDI DI CHIAVENNA Gian Paolo
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione III (LOMBARDIA 1)
Collegio: 28 - Cologno Monzese
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 25 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
ALLEANZA NAZIONALE dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 20 giugno 2001 al 22 maggio 2003
- dal 12 dicembre 2003 al 21 gennaio 2004
- COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN E DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DELL'UNITA' NAZIONALE EUROPOL dal 15 novembre 2001 al 16 settembre 2002
- COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE dal 17 settembre 2002 al 27 aprile 2006
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA dal 19 settembre 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006