Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
SAPONARA Michele
Laurea in giurisprudenza; avvocato, Presidente dell' ordine degli avvocati e procuratori di Milano
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione III (LOMBARDIA 1)
Collegio: 4 - Milano 4
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 25 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- PRESIDENTE del COMITATO PER LA LEGISLAZIONE dal 26 febbraio 2003 al 25 dicembre 2003
- VICEPRESIDENTE del COMITATO PER LA LEGISLAZIONE dal 26 aprile 2002 al 25 febbraio 2003
- COMITATO PER LA LEGISLAZIONE dal 21 giugno 2001 al 18 gennaio 2005
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
- COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO dal 31 luglio 2001 al 19 ottobre 2001
- COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA dal 2 ottobre 2002 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL "DOSSIER MITROKHIN" E L'ATTIVITA' DI INTELLIGENCE ITALIANA dal 4 luglio 2002 al 26 gennaio 2005
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO dal 30 dicembre 2004 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006