Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
ZANI Mauro
Diploma di perito metalmeccanico; dipendente di partito
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)
Lista di elezione: DEMOCRATICI SINISTRA
Proclamato il 27 maggio 2001
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 19 luglio 2004Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- VICEPRESIDENTE della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dall'8 ottobre 2003 al 19 luglio 2004
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 20 giugno 2001 al 19 luglio 2004
Cessato dal mandato parlamentare il 19 luglio 2004
(sostituito dal deputato BOIARDI Gian Luigi)