Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
PEZZELLA Antonio
Laurea in economia e commercio; presidente di poste Vita Spa
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XIX (CAMPANIA 1)
Collegio: 14 - Casoria
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 16 ottobre 2002
Giā deputato nella legislatura XII
Iscritto al gruppo parlamentare:
ALLEANZA NAZIONALE dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006