Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MOLGORA Daniele
Laurea in economia e commercio; dottore commercialista
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione IV (LOMBARDIA 2)
Collegio: 30 - Chiari
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 6 marzo 2002
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA [giā fino ] dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 20 luglio 2004 al 20 luglio 2004
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 21 luglio 2004 al 17 dicembre 2004(sostituito dal deputato RIZZI Cesare)
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 26 gennaio 2005 al 27 aprile 2006
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 20 giugno 2001 al 20 luglio 2004
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 17 dicembre 2004 al 26 gennaio 2005
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'ECONOMIA E ALLE FINANZE dal 12 giugno 2001 al 23 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'ECONOMIA E ALLE FINANZE dal 26 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006