Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MELANDRI Giovanna
Laurea in scienze economiche e politica fiscale; economista
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione XV (LAZIO 1)
Collegio: 1 - Roma Centro
Lista collegata: DEMOCRATICI SINISTRA
Proclamata il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 29 maggio 2002
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritta al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA dal 19 settembre 2001 al 23 gennaio 2006
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE dal 19 settembre 2001 al 23 gennaio 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI dal 31 luglio 2001 al 27 aprile 2006
- COMITATO PER LA DIPLOMAZIA PARLAMENTARE dal 16 novembre 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITĀ CULTURALI dal 25 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006