Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CRIMI Rocco
Laurea in farmacia, spec. in farmacologia; farmacologo
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXV (SICILIA 2)
Collegio: 1 - Messina - Centro Storico
Lista collegata: FORZA ITALIA
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 16 maggio 2002
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 18 giugno 2002 al 3 ottobre 2002
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 25 novembre 2002 all'8 ottobre 2003
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 3 ottobre 2002 al 25 novembre 2002
- XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 20 giugno 2001 al 18 giugno 2002
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dall'8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006