Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
BANDOLI Fulvia
Laurea in filosofia; dirigente politico
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)
Collegio: 8 - Ravenna - Lugo
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamata il 18 maggio 2001
Elezione convalidata il 13 marzo 2002
Giā deputato nelle legislature XII, XIII
Iscritta al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006