Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MORGANDO Gianfranco
Laurea in scienze politiche; dirigente pubblico
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione I (PIEMONTE 1)
Collegio: 7 - Torino 7
Lista collegata: LA MARGHERITA
Proclamato il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 27 febbraio 2002
Giā deputato nelle legislature XI, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL TESORO, BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006