Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
GIOVANARDI Carlo
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione IV (LOMBARDIA 2)
Collegio: 14 - Lecco
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 6 marzo 2002
Giā deputato nelle legislature VI, VII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (CCD-CDU) [giā fino ] dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO dall'11 giugno 2001 al 18 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006