Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CALZOLAIO Valerio
Laurea in scienze politiche; funzionario di partito, pubblicista
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XIV (MARCHE)
Collegio: 4 - Macerata
Lista collegata: DEMOCRATICI SINISTRA
Proclamato il 26 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nelle legislature XI, XII, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'AMBIENTE dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006