Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
BIANCO Enzo
Laurea in giurisprudenza; consulente aziendale Catania
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XXV (SICILIA 2)
Lista di elezione: LA MARGHERITA
Proclamato il 26 maggio 2001
Giā deputato nella legislatura XI
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- PRESIDENTE del COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO dal 3 agosto 2001 al 27 aprile 2006
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO dal 31 luglio 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: MINISTRO DELL'INTERNO dal 25 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006