Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
VITO Alfredo
Laurea in economia e commercio; consulente aziendale
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XIX (CAMPANIA 1)
Collegio: 22 - Gragnano
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 16 ottobre 2002
Giā deputato nelle legislature X, XI
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'AFFARE TELEKOM-SERBIA dal 1° luglio 2002 all'8 settembre 2004
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006