Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
TURCO Livia
Diploma di maturita' classica; docente
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione I (PIEMONTE 1)
Collegio: 15 - Collegno
Lista collegata: DEMOCRATICI SINISTRA
Proclamata il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 27 febbraio 2002
Giā deputato nelle legislature X, XI, XII, XIII
Iscritta al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PER LA SOLIDARIETĀ SOCIALE dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
- II Governo Amato: MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Interim) dal 6 giugno 2001 al 10 giugno 2001
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006