Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
TEDESCHI Massimo
Eletto
Proclamato il 27 ottobre 2004
Elezione convalidata il 22 dicembre 2004
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 27 ottobre 2004 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 10 novembre 2004 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006