Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
GENTILONI SILVERI Paolo
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione II (PIEMONTE 2)
Lista di elezione: LA MARGHERITA
Proclamato il 20 giugno 2001
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- PRESIDENTE della COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI dal 12 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI dal 31 luglio 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006