Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
TANONI Italo
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Lista di elezione: LA MARGHERITA
Proclamato il 30 maggio 2001
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'AFFARE TELEKOM-SERBIA dal 1° luglio 2002 all'8 settembre 2004
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006