Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
LECCISI Ivano
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione III (LOMBARDIA 1)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 26 maggio 2001
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 20 giugno 2001 all'8 ottobre 2003
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006