Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MARONE Riccardo
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XIX (CAMPANIA 1)
Collegio: 4 - Napoli - Pianura
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 20 novembre 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006