Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
TUCCI Michele
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Collegio: 14 - Taranto - Solito Corvisea
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 20 giugno 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (CCD-CDU) [giā fino ] dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITA' ILLECITE AD ESSO CONNESSE dal 13 febbraio 2002 al 27 aprile 2006
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006