Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
LEZZA Giuseppe
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Collegio: 17 - Martina Franca
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 20 giugno 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITA' ILLECITE AD ESSO CONNESSE dal 13 febbraio 2002 al 27 aprile 2006
- COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL "DOSSIER MITROKHIN" E L'ATTIVITA' DI INTELLIGENCE ITALIANA dall'11 marzo 2004 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006