Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
CIRIELLI Edmondo
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XX (CAMPANIA 2)
Collegio: 18 - Nocera Inferiore
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
ALLEANZA NAZIONALE dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) dal 21 giugno 2001 al 13 novembre 2003
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 13 novembre 2003 al 27 aprile 2006
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 20 giugno 2001 al 21 giugno 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006