Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
VERRO Antonio Giuseppe Maria
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione V (LOMBARDIA 3)
Collegio: 8 - Cremona
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 6 marzo 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dall'8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
- VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) dal 14 settembre 2001 all'8 ottobre 2003
- XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) dal 20 giugno 2001 al 13 settembre 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006