Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
PITTELLI Giancarlo
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXIII (CALABRIA)
Collegio: 12 - Soverato
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 16 ottobre 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- dal 24 maggio 2004 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006