Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
NANNICINI Rolando
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XII (TOSCANA)
Collegio: 13 - Montevarchi
Lista collegata: COMUNISTI ITALIANI
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 27 febbraio 2002 al 27 aprile 2006(in sostituzione del SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGOSTINI Mauro)
- XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) dal 20 giugno 2001 al 27 febbraio 2002
- COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI dal 19 settembre 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006