Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MARIANI Raffaella
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione XII (TOSCANA)
Collegio: 25 - Capannori
Lista collegata: COMUNISTI ITALIANI
Proclamata il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Iscritta al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- dal 27 luglio 2004 al 27 aprile 2006
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006