Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
ZANETTIN Pierantonio
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione VII (VENETO 1)
Collegio: 10 - Thiene
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 13 febbraio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO del COMITATO PER LA LEGISLAZIONE dal 26 agosto 2005 al 27 aprile 2006
- COMITATO PER LA LEGISLAZIONE dal 18 gennaio 2005 al 27 aprile 2006
- I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FASCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI dal 23 ottobre 2003 al 27 gennaio 2005
- COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI dal 9 novembre 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006