Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
STRANO Nino
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXV (SICILIA 2)
Collegio: 14 - Catania - Misterbianco
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 16 maggio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
ALLEANZA NAZIONALE dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- VICEPRESIDENTE della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- VICEPRESIDENTE della XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 26 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) dal 23 maggio 2003 al 27 aprile 2006
- XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006