Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
MEREU Antonio
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXVI (SARDEGNA)
Collegio: 10 - Carbonia
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 19 maggio 2001
Elezione convalidata il 19 aprile 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (CCD-CDU) [giā fino ] dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- GIUNTA PER IL REGOLAMENTO dal 19 febbraio 2004 al 27 aprile 2006
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 28 gennaio 2005 al 18 aprile 2005
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 29 aprile 2005 al 27 aprile 2006
- VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA NATO dal 19 settembre 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006