Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
GRANDI Alfiero
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XI (EMILIA-ROMAGNA)
Collegio: 14 - Bologna - Borgo Panigale
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 18 maggio 2001
Elezione convalidata il 13 marzo 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 13 marzo 2002 al 7 ottobre 2003
- VICEPRESIDENTE della VI COMMISSIONE (FINANZE) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- VICEPRESIDENTE della VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- VI COMMISSIONE (FINANZE) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006