Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
GIANNI Giuseppe
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXV (SICILIA 2)
Collegio: 16 - Augusta
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 16 maggio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (CCD-CDU) [giā fino ] dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI dal 24 settembre 2001 al 27 aprile 2006
- IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI dal 31 luglio 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006