Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
STRAMACCIONI Alberto
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XIII (UMBRIA)
Collegio: 2 - Perugia - Todi
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 18 maggio 2001
Elezione convalidata il 22 gennaio 2002
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FASCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI dall'8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006