Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
LETTA Enrico
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione I (PIEMONTE 1)
Lista di elezione: LA MARGHERITA
Proclamato il 26 maggio 2001
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 19 luglio 2004Componente degli organi parlamentari:
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 21 giugno 2001 al 19 luglio 2004
- COMITATO PER LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE dall'11 febbraio 2002 al 19 luglio 2004
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO ARTIGIANATO E COMMERCIO CON L'ESTERO dal 25 aprile 2000 al 10 giugno 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 19 luglio 2004
(sostituito dal deputato MARINO Mauro Maria)