Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
VERTONE Saverio
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione I (PIEMONTE 1)
Collegio: 6 - Torino 6
Lista collegata: LA MARGHERITA
Proclamato il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 27 febbraio 2002
Giā senatore nella legislatura XIII
Iscritto ai gruppi parlamentari:
- MISTO dal 4 giugno 2001 al 13 giugno 2001
- MISTO - COMUNISTI ITALIANI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Componente degli organi parlamentari:
- III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006