Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
ROCCHI Carla
Eletta con il sistema maggioritario nella circoscrizione XV (LAZIO 1)
Collegio: 3 - Roma-Val Melaina
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamata il 23 maggio 2001
Elezione convalidata il 29 maggio 2002
Giā senatore nelle legislature XI, XII, XIII
Iscritta ai gruppi parlamentari:
- MISTO dal 4 giugno 2001 al 13 giugno 2001
- MISTO - VERDI-L'ULIVO dal 13 giugno 2001 al 18 luglio 2001
- MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 18 luglio 2001 al 27 aprile 2006
Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 17 novembre 2004 al 27 aprile 2006
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 20 giugno 2001 al 17 novembre 2004
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE dal 27 aprile 2000 al 4 agosto 2000
- II Governo Amato: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA SANITĀ dal 4 agosto 2000 al 10 giugno 2001
Cessata dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006