Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
TASSONE Mario
Laurea in giurusprudenza; procuratore legale
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXIII (CALABRIA)
Collegio: 8 - Catanzaro
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 16 ottobre 2002
Giā deputato nelle legislature VII, VIII, IX, X, XI, XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (CCD-CDU) [giā fino ] dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI dal 12 giugno 2001 al 19 ottobre 2001
- II Governo Berlusconi: VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI dal 19 ottobre 2001 al 18 aprile 2005
- III Governo Berlusconi: SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE INFRASTRUTTURE E AI TRASPORTI dal 26 aprile 2005 al 23 maggio 2005
- III Governo Berlusconi: VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI dal 23 maggio 2005 al 17 maggio 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006