Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
FRIGERIO Gianstefano
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 26 maggio 2001
Iscritto ai gruppi parlamentari:
- MISTO dal 5 giugno 2001 al 5 novembre 2002
- FORZA ITALIA dal 6 novembre 2002 al 27 aprile 2006
Componente degli organi parlamentari:
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dal 20 giugno 2001 al 25 novembre 2002
- IV COMMISSIONE (DIFESA) dall'8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
- VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) dal 25 novembre 2002 all'8 ottobre 2003
- DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA NATO dal 31 gennaio 2005
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006