Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
VENTURA Michele
Diploma di ragioneria; funzionario di partito
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XII (TOSCANA)
Collegio: 8 - Bagno A Ripoli
Lista collegata: COMUNISTI ITALIANI
Proclamato il 22 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE dal 13 giugno 2001 al 3 luglio 2001
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006