Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
GAZZARA Antonino
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Eletto con il sistema proporzionale nella circoscrizione XXV (SICILIA 2)
Lista di elezione: FORZA ITALIA
Proclamato il 26 maggio 2001
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- VICEPRESIDENTE della GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 19 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- GIUNTA DELLE ELEZIONI dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- CONSIGLIO DI GIURISDIZIONE dal 3 agosto 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006