Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
LADU Salvatore
Laurea in economia e commercio; funzionario pubblico
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXVI (SARDEGNA)
Collegio: 7 - Macomer
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 19 maggio 2001
Elezione convalidata il 19 aprile 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Giā senatore nelle legislature XI, XII
Iscritto al gruppo parlamentare:
MARGHERITA, DL-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 21 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Uffici di Governo:
- II Governo Amato: SOTTOSEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI dal 27 aprile 2000 al 28 dicembre 2000
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006