Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
LORUSSO Antonio
Maturita' classica; industriale
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XXI (PUGLIA)
Collegio: 19 - Bari - San Paolo-Stanic
Lista collegata: ABOLIZIONE SCORPORO
Proclamato il 21 maggio 2001
Elezione convalidata il 20 giugno 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Giā senatore nella legislatura XII
Iscritto al gruppo parlamentare:
FORZA ITALIA dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Componente degli organi parlamentari:
- X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006