Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
DATI PERSONALI ed INCARICHI in ATTO nella LEGISLATURA
GASPERONI Pietro
Diploma istituto professionale industria e artigianato; segretario gen. reg. Cgil-Marche
Eletto con il sistema maggioritario nella circoscrizione XIV (MARCHE)
Collegio: 12 - Fano
Lista collegata: PAESE NUOVO
Proclamato il 26 maggio 2001
Elezione convalidata il 9 maggio 2002
Giā deputato nella legislatura XIII
Iscritto al gruppo parlamentare:
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006Uffici parlamentari:
- SEGRETARIO della XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dall'8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
- SEGRETARIO della XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
- SEGRETARIO della XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
- SEGRETARIO della COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE dal 29 novembre 2001 al 27 aprile 2006
- XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
- COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE dal 15 novembre 2001 al 27 aprile 2006
Cessato dal mandato parlamentare il 27 aprile 2006